Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Peter Christian Bay Knudsen | 11.12.2011 | 05.05.2015 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Marie Ejlersen | 11.11.2011 | 17.12.2011 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SKIFTEKÆR VINDMØLLE ApS (CVR 25821033) | NORMAL | 20.03.2017 | 100,00% | 100,00% |
BIOSELECT DANMARK ApS (CVR 21535974) | NORMAL | 30.06.2012 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
SKIFTEKÆR VINDMØLLE ApS (CVR 25821033) | NORMAL | 30.12.2014 | 19.03.2017 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |