Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Kirk Thinggaard | 22.08.2013 | 19.05.2020 | direktion |
Brian Djernes | 01.11.2012 | 22.08.2013 | direktion |
Frank Sørensen | 29.12.2011 | 01.11.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Tommy Sørensen | 27.11.2014 | 19.05.2020 | bestyrelse |
Dorthe Fink Gundersen | 08.05.2014 | 20.11.2014 | bestyrelse |
Claus Kirk Thinggaard | 29.12.2011 | 19.05.2020 | bestyrelse |
Torben Hjort Friderichsen | 29.12.2011 | 19.05.2020 | formand |
Brian Djernes | 29.12.2011 | 08.05.2014 | bestyrelse |