Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Lidang(virk.: 1) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jesper Lidang | 01.09.2014 | Enghave Plads 2, 1670 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Kathrina Skarosa Børnebøger | 39760673 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
LIDANG ApS | 34092885 | NORMAL | Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (799000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.09.2012 | 5,98 (km) | Finsensvej 115, 2000 Frederiksberg | Istedgade 91, 1650 København V |
22.10.2014 | 0,33 (km) | Istedgade 91, 1650 København V | Enghave Plads 2, 1670 København V |
LIDANG ApS. |
Sidst opdateret den 28.12.2011 og angivet som gældende fra 15.12.2011 (4661 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LICVEM SHIPPING & TRADING ApS | 33599285 |
LiDa ApS | 38994972 |
LIDA HOLDING ApS | 10135419 |
LIDANA INVEST ApS | 10283175 |
LIDANG ApS | 34092885 |
LIDANO TRADING A/S | 45963128 |
Lida Rengøring v/Linda Orfang | 20986093 |
LIDARINA ApS | 28099819 |
LIDAR SURVEY ApS | 25217004 |
LI DATA | 13223874 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Lidang(virk.: 1) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Lidang(virk.: 1) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 33 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |