Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-07 fjernes Kontaktoplysninger: np@pornaris-group.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-07 fjernes Navne: PORNARIS GROUP DENMARK ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 fjernes Stiftere: Nikolas Pornaris (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-21 fjernes Direktion: Nikolas Pornaris (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-01-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: np@pornaris-group.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Direktion: Nikolas Pornaris (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i aktier, tilbyde rejseydelser samt andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Navne: PORNARIS GROUP DENMARK ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Stiftere: Nikolas Pornaris (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Vedtægter: 2011-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)