Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-13 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2011-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SELSKOV ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-12-02 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spurvevej 7, 2670 Greve (offentliggjort 2013-02-21)
Den 2013-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselbo 22, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselbo 22, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Direktion: Lars Lundbye (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Legale ejere: Lars Lundbye (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2011-12-22 tilføjes Navne: SELSKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2011-12-23)
Den 2011-12-22 tilføjes Reelle ejere: Lars Lundbye (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-22 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2011-12-22 tilføjes Stiftere: Lars Lundbye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Vedtægter: 2011-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-23)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)