Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Brian Mark | 22.12.2011 | |
Christian Andersen Petersen | 22.12.2011 | |
Kristian Antoni Mark | 22.12.2011 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Viribus Holding IVS (CVR 38543075) | 16.06.2017 | 01.12.2022 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Patientia Holding IVS (CVR 38543326) | 16.06.2017 | 01.03.2022 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Antoni Invest IVS (CVR 37150444) | 16.06.2017 | 05.10.2021 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Brian Mark | 01.08.2014 | 16.06.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Kristian Antoni Mark | 01.08.2014 | 16.06.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |