Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Visby Berthelsen | 14.09.2020 | 09.09.2021 | direktør |
John Fredrik Jonsson | 21.06.2017 | 27.08.2020 | direktør |
Erik Bertil Rydström | 06.05.2014 | 26.05.2021 | direktion |
Johan Anders Lundkvist | 17.02.2012 | 26.05.2021 | direktion |
Per Johan Bergman | 17.02.2012 | 21.06.2017 | direktion |
Hans Rikard Henriksson | 01.02.2012 | 06.05.2014 | direktion |
Henrik Duhn | 22.12.2011 | 01.02.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Merete Kjær Buchgreitz | 26.05.2021 | 09.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Skovlunde Pedersen | 26.05.2021 | 09.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Visby Berthelsen | 26.05.2021 | 09.09.2021 | formand |
John Fredrik Jonsson | 21.06.2017 | 21.06.2017 | bestyrelsesmedlem |