Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-11-15 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Legale ejere: Catja Faurskov Rasmussen (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Navne: MCM ApS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Reelle ejere: Catja Faurskov Rasmussen (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Stiftere: Sezer Bag (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-09-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-17)
Den 2021-01-16 Statstidende Dekret
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-17)
Den 2020-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Direktion: Catja Faurskov Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-07-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2019-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Oldenvej 19, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-07-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-11-15 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2017-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2017-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-15 tilføjes Direktion: Catja Faurskov Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2017-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2017-11-15 tilføjes Vedtægter: 2017-11-15 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Catja Faurskov Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murervirksomhed. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2017-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldenvej 19, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 3, 2., 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-03-24 tilføjes Direktion: Catja Faurskov Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-03-24 fjernes Direktion: Sezer Bag (adm. dir) (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-03-24 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2017-03-23 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-24 tilføjes Legale ejere: Catja Faurskov Rasmussen (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2017-03-24 fjernes Legale ejere: Sezer Bag (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-24 tilføjes Navne: MCM ApS (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2017-03-23 fjernes Navne: STJERNE CLEAN ApS (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-03-24 tilføjes Reelle ejere: Catja Faurskov Rasmussen (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2017-03-24 tilføjes Vedtægter: 2017-03-24 (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2016-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 3, 2., 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2016-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 58, 2500 Valby (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-09-26 tilføjes Legale ejere: Sezer Bag (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-09-25 fjernes Legale ejere: Lisbeth Irene Vedel Fors (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 58, 2500 Valby (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2015-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 28, 2500 Valby (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 28, 2500 Valby (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Cirkelhusene 6, 2. tv., 4600 Køge (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2015-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-05-26 tilføjes Vedtægter: 2015-05-26 (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2015-05-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD ApS (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cirkelhusene 6, 2. tv., 4600 Køge (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 62, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nystedvej 62, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 58, 2500 Valby (offentliggjort 2012-03-21)
Den 2012-07-18 tilføjes Direktion: Sezer Bag (adm. dir) (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2012-07-18 fjernes Direktion: Lisbeth Irene Vedel Fors (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-07-05 tilføjes Direktion: Lisbeth Irene Vedel Fors (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-07-05 fjernes Direktion: Meline Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjærstrupvej 58, 2500 Valby (offentliggjort 2012-03-21)
Den 2012-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nylandsvej 143, 1. th., 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-20 tilføjes Direktion: Meline Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-03-20 fjernes Direktion: Sezer Bag (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-03-20 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Irene Vedel Fors (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nylandsvej 143, 1. th., 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Direktion: Sezer Bag (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengørings virksomhed. (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2011-12-22 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2011-12-22 tilføjes Navne: STJERNE CLEAN ApS (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2011-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2011-12-22 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD ApS (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2011-12-22 tilføjes Stiftere: Sezer Bag (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2011-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2011-12-22 tilføjes Vedtægter: 2011-12-22 (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)