Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | xbrl | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: ASTERIX HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2014-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: FUDO CPH ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2018-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sehestedsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Legale ejere: Jesper Færch Stadil (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Navne: Senna Formuepleje ApS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Reelle ejere: Jesper Færch Stadil (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Stiftere: Jesper Færch Stadil (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2018-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2017-10-19 tilføjes Reelle ejere: Jesper Færch Stadil (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2017-10-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Jesper Færch Stadil (direktion) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2016-09-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2016-09-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Navne: Senna Formuepleje ApS (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2016-09-22 fjernes Navne: SENNA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2016-09-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-09-23 tilføjes Vedtægter: 2016-09-23 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE SØRENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE SØRENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2013-01-17 fjernes Revisor: PGF 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sehestedsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Direktion: Jesper Færch Stadil (direktion) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2011-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og kapitalandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Legale ejere: Jesper Færch Stadil (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Navne: SENNA HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2011-12-22 tilføjes Revisor: PGF 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Stiftere: Jesper Færch Stadil (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2011-12-22 tilføjes Vedtægter: 2011-12-22 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)