Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Formål | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-07-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ouskær 28, 7080 Børkop (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ouskær 28, 7080 Børkop (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ouskær 28, 7080 Børkop (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2022-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@prvand.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: jesper@prvand.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindinggård Ringvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2020-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ouskær 28, 7080 Børkop (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-10-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hansen (formand) (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-18 fjernes Bestyrelse: Torben Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-18 tilføjes Direktion: Jesper Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-18 fjernes Direktion: Torben Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-18 tilføjes Legale ejere: Jesper Hansen (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-10-18 fjernes Legale ejere: Torben Andersen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 fjernes Legale ejere: Jesper Hansen (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-10-18 tilføjes Reelle ejere: Jesper Hansen (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-10-18 fjernes Reelle ejere: Torben Andersen (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-17 fjernes Reelle ejere: Jesper Hansen (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ouskær 28, 7080 Børkop (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2019-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Roms Hule 8, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roms Hule 8, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2016-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ouskær 28, 7080 Børkop (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2014-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Jesper Hansen og Torben Andersen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2014-05-27 tilføjes Vedtægter: 2014-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Bestyrelse: Torben Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-17 fjernes Bestyrelse: Jesper Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-17 fjernes Direktion: Jesper Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-01 tilføjes Direktion: Jesper Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2011-12-23)
Den 2012-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@prvand.dk (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2012-01-01 tilføjes Navne: PRVAND ApS (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2012-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2012-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 fjernes Navne: PRVAND ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-08 tilføjes Navne: PRVAND ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ouskær 28, 7080 Børkop (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2011-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Legale ejere: Jesper Hansen, Torben Andersen (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2011-12-08 tilføjes Reelle ejere: Jesper Hansen, Torben Andersen (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2011-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Stiftere: T. ANDERSEN HOLDING ApS, JJSA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)