Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsadministration og aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-01 tilføjes Navne: Hust Administration ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET KONGSHUSVEJ ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Michael Drewsens Vej 21, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Røddalsminde 14, 8300 Odder (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 tilføjes Direktion: Rune Hust (direktør) (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-27 fjernes Direktion: Torben Wibroe (direktør) (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Legale ejere: NIS HUST HOLDING ApS, HUST HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Torben Wibroe, Frank Wibroe, Flemming Wibroe (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Nis Hust, Rune Hust (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Torben Wibroe, Frank Wibroe, Flemming Wibroe (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-02 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-27 tilføjes Direktion: Torben Wibroe (direktør) (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Torben Wibroe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-16 tilføjes Legale ejere: Torben Wibroe, Frank Wibroe, Flemming Wibroe (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2012-01-16 tilføjes Reelle ejere: Torben Wibroe, Frank Wibroe, Flemming Wibroe (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2011-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røddalsminde 14, 8300 Odder (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2011-12-19 tilføjes Direktion: Torben Wibroe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2011-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET KONGSHUSVEJ ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 tilføjes Stiftere: Torben Wibroe, Frank Wibroe, Flemming Wibroe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2011-12-19 tilføjes Vedtægter: 2011-12-19 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2011-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)