Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Livøvej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Bestyrelse: Lars Stenberg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Direktion: Lars Stenberg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Kontaktoplysninger: dorthe@dancutter.dk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Legale ejere: Halma International Limited (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Navne: REPIPE LINING SYSTEMS A/S (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 2022-03-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Stiftere: Lykke Invest Holding ApS, Lars Martin Karl Johan Tjärnvall, LARS STENBERG HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-12-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-12-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-06-24 tilføjes Bestyrelse: Tom Davies (formand) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-06-24 fjernes Bestyrelse: Liselotte Lynge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Legale ejere: Halma International Limited (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-06-24 fjernes Legale ejere: LARS STENBERG HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-24 fjernes Reelle ejere: Lars Stenberg Nielsen (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-04-13 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Højrup Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-04-13 fjernes Bestyrelse: Lars Martin Karl Johan Tjärnvall (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: LARS STENBERG HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Spolargruppen Holding AB (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-03-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Stenberg Nielsen (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Lars Martin Karl Johan Tjärnvall (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: LARS STENBERG HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-05-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Stenberg Nielsen (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-27 tilføjes Vedtægter: 2017-09-27 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Livøvej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2017-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-05-08 tilføjes Bestyrelse: Liselotte Lynge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2017-05-08 fjernes Bestyrelse: Lone Lykke Gammelgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-05-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: LARS STENBERG HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2017-04-01 fjernes Legale ejere: Lykke Invest Holding ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-04-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Stenberg Nielsen (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 fjernes Legale ejere: LARS STENBERG HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-03 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2015-12-03 fjernes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: dorthe@dancutter.dk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2011-12-22 tilføjes Bestyrelse: Lone Lykke Gammelgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-22 tilføjes Direktion: Lars Stenberg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Legale ejere: LARS STENBERG HOLDING VIBORG ApS, Lykke Invest Holding ApS, Spolargruppen Holding AB (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Navne: REPIPE LINING SYSTEMS A/S (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Reelle ejere: Lars Martin Karl Johan Tjärnvall (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2011-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2011-12-22 tilføjes Stiftere: Lykke Invest Holding ApS, Lars Martin Karl Johan Tjärnvall, LARS STENBERG HOLDING VIBORG ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2011-12-22 tilføjes Vedtægter: 2011-12-22 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-20)