Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Navne | Direktion | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlystparken 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunbjerg Skrænt 12, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2011-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: P. TAABBEL & CO.. HANSTHOLM A/S. (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-26 sletter virksomheden Ejerskaber: P. TAABBEL & CO.. HANSTHOLM A/S. (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-03 tilføjes Vedtægter: 2021-02-03 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-03 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i virksomheder indenfor fiskeindustrien, samt investeringsvirksomhed og formuepleje. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Niels Korsbæk Kristensen (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunbjerg Skrænt 12, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2019-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Industribuen 3, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-02-04 tilføjes Navne: NIKO INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-03 fjernes Navne: Niko Invest ApS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-01 tilføjes Navne: Niko Invest ApS (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-04 tilføjes Vedtægter: 2019-02-04 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-02-01 tilføjes Vedtægter: 2019-02-01 (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2019-02-01 tilføjes Direktion: Susanne Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-31 fjernes Navne: TAABBEL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-10-22 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-10-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for driftsselskabet P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2013-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Vedtægter: 2013-07-01 (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2013-07-01 fjernes Direktion: Arnfred Toft Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industribuen 3, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2011-12-22 tilføjes Direktion: Arnfred Toft Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Legale ejere: NIKO HOLDING ApS, NIKO FINANCE ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2011-12-22 tilføjes Navne: TAABBEL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2011-12-22 tilføjes Reelle ejere: Niels Korsbæk Kristensen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2011-12-22 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2011-12-22 tilføjes Stiftere: NIKO HOLDING ApS, NIKO FINANCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)