Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2012-02-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Y2 Studio ApS. (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2013-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Yellows Photographers ApS. (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvængevej 16, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ove Billes Vej 10, 2300 København S (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkel@yellows.dk (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-01-28 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-10 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2016-02-10 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2014-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Billes Vej 10, 2300 København S (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2014-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandbakken 5, 2791 Dragør (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2013-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbakken 5, 2791 Dragør (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2013-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 34, 5., 1674 København V (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2012-02-17 tilføjes Legale ejere: Mikkel Rahr Mortensen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2012-02-17 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Rahr Mortensen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2011-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 34, 5., 1674 København V (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2011-12-15 tilføjes Direktion: Mikkel Rahr Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder eje anparter og aktier, konsulentvirksomhed, handel, produktion samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-12-23)
Den 2011-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Navne: YELLOWS HOLDING ApS (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-15 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2011-12-15 tilføjes Stiftere: Mikkel Rahr Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Vedtægter: 2011-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)