Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2011-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HENNING VILLADSEN HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-04-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-04-17 fjernes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-03 tilføjes Direktion: Henrik Bo Villadsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-03 fjernes Direktion: Henning Villadsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-03 fjernes Bestyrelse: Henning Villadsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtshøjen 4, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-21 tilføjes Bestyrelse: Henning Villadsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-21 tilføjes Direktion: Henning Villadsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber at drive virksomhed med handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-07-24)
Den 2011-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Legale ejere: Henning Villadsen, Henrik Bo Villadsen, Ole Villadsen, Kammy Villadsen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2011-12-21 fjernes Legale ejere: Henning Villadsen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2011-12-21 tilføjes Navne: H. VILLADSEN, SKANDERBORG A/S (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-21 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bo Villadsen, Ole Villadsen, Kammy Villadsen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2011-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2011-12-21 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2011-12-21 tilføjes Stiftere: Ole Villadsen, Henrik Bo Villadsen, Henning Villadsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Vedtægter: 2011-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)