Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Dekret | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bentzonsvej 54, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-16 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Legale ejere: JOHN SEBASTIAN ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Navne: JOHN SEBASTIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Reelle ejere: Annika Jeppesen, John Sebastian Laursen (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Stiftere: Tom Rasmussen (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2022-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2022-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-09-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-09-30 Statstidende Dekret
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-01)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-19 fjernes Direktion: John Sebastian Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bentzonsvej 54, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2021-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bentzonsvej 54, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2021-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Revisor: T. RASMUSSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Annika Jeppesen, John Sebastian Laursen (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: John Sebastian Laursen (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bentzonsvej 54, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bentzonsvej 54, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bentzonsvej 54, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2011-12-16 tilføjes Direktion: John Sebastian Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2011-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringer i finansielle virksomhed, konsulentydelse og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-16 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2011-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Legale ejere: JOHN SEBASTIAN ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Navne: JOHN SEBASTIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Reelle ejere: John Sebastian Laursen (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2011-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2011-12-16 tilføjes Revisor: T. RASMUSSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2011-12-16 tilføjes Stiftere: Tom Rasmussen (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2011-12-16 tilføjes Vedtægter: 2011-12-16 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)