Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicolas Delbing | 03.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martine Cudrio Prince | 23.05.2024 | 03.06.2024 | direktør |
Tine Cederholm Bemberg | 31.05.2023 | 23.05.2024 | direktør |
Jan Erik Johansen | 18.12.2020 | 31.05.2023 | direktør |
Kenneth Olsson | 03.12.2019 | 18.12.2020 | direktør |
Martin Vang Hansen | 13.05.2019 | 03.12.2019 | direktør |
Michael Nielsen | 19.12.2011 | 13.05.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Fog Helsted | 27.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Andre Scharf | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Steenstrup | 09.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jette Tang Sørensen | 09.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hans Marius Møller | 07.01.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tine Cederholm Bemberg | 06.10.2021 | 27.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Erik Johansen | 18.12.2020 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Andre Scharf | 09.06.2020 | 06.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Olsson | 03.12.2019 | 18.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Martin Vang Hansen | 13.05.2019 | 03.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Withington Brink | 07.01.2016 | 09.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jette Tang Sørensen | 30.10.2015 | 07.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Withington Brink | 30.10.2015 | 06.01.2016 | formand |
Søren Ulslev | 01.04.2014 | 30.10.2015 | formand |
Karsten Withington Brink | 01.04.2014 | 29.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jette Tang Sørensen | 07.02.2014 | 01.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Muff | 05.03.2013 | 30.01.2014 | formand |
Torben Möger Pedersen | 28.02.2013 | 05.03.2013 | formand |
Christian Michael Peter Hartmann | 19.12.2011 | 09.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Soetmann | 19.12.2011 | 09.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nielsen | 19.12.2011 | 13.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ulslev | 19.12.2011 | 28.02.2013 | formand |