Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-17 tilføjes Vedtægter: 2024-06-17 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2011-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OK Efterglød ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2022-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-06-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svinglen 66, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-20 tilføjes Direktion: Ole Kristjansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2011-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Legale ejere: Ole Kristjansen (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Navne: OLE KRISTJANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-12-21)
Den 2011-12-20 tilføjes Reelle ejere: Ole Kristjansen (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Stiftere: Ole Kristjansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Vedtægter: 2011-12-20 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-21)
Den 2011-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)