Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Asmund-Hjorth | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Grimur Thor Lund | 27.06.2023 | formand |
Kim Jespersen | 02.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ole Nattestad | 02.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Saksvold Mortensen | 20.12.2022 | 27.06.2023 | formand |
Gertrud Ejdesgaard Kirk Simonsen | 02.09.2022 | 20.12.2022 | formand |
Jacob Saksvold Mortensen | 02.09.2022 | 19.12.2022 | bestyrelsesmedlem |