Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Kapital | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedelsgade 103, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedelsgade 103, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedelsgade 103, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedelsgade 103, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-12-04 tilføjes Hjemmeside: www.klinik-fodterapi.dk (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-12-04 tilføjes Kontaktoplysninger: fodterapivejle@gmail.com (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-08-31 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-08-31 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Direktion: Krestine Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2011-12-22)
Den 2012-01-01 tilføjes Navne: KLINIK FOR FODTERAPI VEJLE ApS (offentliggjort 2011-12-21)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-21)
Den 2012-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 fjernes Navne: KLINIK FOR FODTERAPI VEJLE ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-21 tilføjes Navne: KLINIK FOR FODTERAPI VEJLE ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedelsgade 103, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2011-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forebyggelse og behandling inden for fodterapi samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Legale ejere: Krestine Kristensen, Lone Skov Christesen, Trine Boman Dørr, Elisabeth Giversen, Malene Weihe (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2011-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-21 tilføjes Stiftere: Trine Boman Dørr, Malene Weihe, Lone Skov Christesen, Krestine Kristensen, Elisabeth Giversen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Vedtægter: 2011-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)