Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 13, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 13, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2014-04-14 sletter virksomheden Ejerskaber: FJ BYG, NORS ApS. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FJ BYG, NORS ApS. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FJ BYG, NORS ApS. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AART Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2022-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Skovgade ApS. (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skovgade 26-28 K/S. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hamm Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-07-03 tilføjes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2020-07-03 fjernes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-12-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 13, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2011-12-17 tilføjes Direktion: Anders Warming Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ankapitalandele i FJ Byg, Nors ApS samt at drive financierings- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2011-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-17 tilføjes Legale ejere: Anders Warming Frederiksen (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2011-12-17 tilføjes Navne: AF HOLDING, NORS ApS (offentliggjort 2011-12-19)
Den 2011-12-17 tilføjes Reelle ejere: Anders Warming Frederiksen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2011-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-17 tilføjes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2011-12-17 tilføjes Stiftere: Anders Warming Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-17 tilføjes Vedtægter: 2011-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-19)
Den 2011-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)