Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Hvidhvask | ||||
Kontaktoplysninger | Bibranche | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnevej 4, 7800 Skive (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnevej 4, 7800 Skive (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-01-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-12-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-12-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2014-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: pf@kajovemadsen.dk (offentliggjort 2014-03-21)
Den 2013-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-10-14)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2012-02-17)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnevej 4, 7800 Skive (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2011-12-16 tilføjes Bestyrelse: Martin Finderup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-16 tilføjes Direktion: Kaj Ove Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri af lejligheder, butikker, salg og udlejning og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Legale ejere: KOM INVEST A/S SKIVE, INNOVATER A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2011-12-16 tilføjes Navne: TORVEHUSET A/S (offentliggjort 2011-12-16)
Den 2011-12-16 tilføjes Reelle ejere: Kaj Ove Madsen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2011-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2011-12-16 tilføjes Stiftere: KOM INVEST A/S SKIVE, INNOVATER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Vedtægter: 2011-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-12-16)
Den 2011-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)