Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Binavne | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 tilføjes Legale ejere: Peter Stubkjær Invest III ApS (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-03 fjernes Legale ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2011-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: DANREGN VANDINGSSYSTEMER A/S. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-06 tilføjes Binavne: Danregn Vandingssystemer ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-24)
Den 2012-07-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 11., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-13 tilføjes Direktion: Villy Vraa Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed, samt at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Legale ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2011-12-13 tilføjes Navne: ApS DANREGN (offentliggjort 2011-12-16)
Den 2011-12-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2011-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-13 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Vedtægter: 2011-12-13 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2011-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-16)
Den 2011-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)