Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-15 fjernes Reelle ejere: Shujin Austin (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2024-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DECH Admin Aps. (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2024-05-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-04 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Austin (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2024-02-04 fjernes Reelle ejere: Marcus Muzhen Austin (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2024-02-03 fjernes Reelle ejere: Jimmy Austin (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2023-06-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-11 tilføjes Vedtægter: 2020-06-11 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-02-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direkør. (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2011-12-14 tilføjes Vedtægter: 2011-12-14 (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2011-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-12-13 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 62, 4683 Rønnede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-03 tilføjes Direktion: Jimmy Austin (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2011-09-03 tilføjes Navne: IFIGENIA LE S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-03 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Austin, Marcus Muzhen Austin, Shujin Austin (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2011-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)