Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-16 tilføjes Reelle ejere: Finn Schwanenflügel (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbjerggårdsvej 49, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbjerggårdsvej 49, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-01-22 tilføjes Binavne: Lupinco A/S, Chr. Rasmussens Enkes Eftf., WM. Vonsild A/S (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2016-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er efter erhvervelsen af skovejendommen Dyrlev-Hastrup Skov der at dyrke flersidig skov, at erhverve og drive anden skov- og eller landbrugsejendom, samt at drive fabrikation, handel og investering. (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2016-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 768.000,00 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-29 tilføjes Navne: Dyrlev-Hastrup Skov A/S (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 fjernes Navne: LUPINCO A/S (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-29 tilføjes Vedtægter: 2015-11-29 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-11-28 tilføjes Bibranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2015-11-28 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2015-11-27 fjernes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2015-05-02 tilføjes Legale ejere: Finn Schwanenflügel (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2015-05-01 fjernes Legale ejere: Finn Schwanenflügel (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2012-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2012-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2012-11-30 tilføjes Vedtægter: 2012-11-30 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2012-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbjerggårdsvej 49, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2012-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 39, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: Ulrik Bloch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1996-01-12 tilføjes Legale ejere: Finn Schwanenflügel (offentliggjort 2017-10-16)
Den 1995-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2016-01-24)
Den 1995-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Bestyrelse: Finn Schwanenflügel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Direktion: Finn Schwanenflügel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Direktion: Ann Charlotte Schwanenflügel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-14 fjernes Revisor: Henning Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 fjernes Bestyrelse: Dorrit Ollendorff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 39, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-04 tilføjes Bestyrelse: Dorrit Ollendorff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-04 tilføjes Direktion: Ann Charlotte Schwanenflügel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-04 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-04 tilføjes Navne: LUPINCO A/S (offentliggjort 2016-01-24)
Den 1970-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1970-01-04 tilføjes Revisor: Henning Olsen, Ulrik Bloch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)