Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Dalby Madsen | 18.05.2022 | adm. dir |
Pia Konnerup | 08.06.2018 | direktør |
Henrik Lund | 08.06.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rune Grøndahl Sørensen | 18.05.2022 | 01.10.2023 | direktør |
Claus Bohn Jespersen | 08.06.2018 | 18.05.2022 | adm. dir |
Søren Dalby Madsen | 21.12.2017 | 17.05.2022 | direktør |
Ole Steen Schmidt | 21.12.2017 | 08.06.2018 | adm. dir |
Martin Nielsen | 21.12.2017 | 08.06.2018 | direktør |
Claus Bohn Jespersen | 21.12.2017 | 07.06.2018 | direktør |
Ria Falk Due | 20.09.2012 | 21.12.2017 | direktør |
Ole Steen Schmidt | 12.12.2011 | 20.09.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Olle Fredrik Lundgren | 03.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Steen Schmidt | 06.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ria Falk Due | 21.12.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Nielsen | 08.06.2018 | 06.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Nørgaard Mortensen | 21.12.2017 | 03.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lund | 21.12.2017 | 08.06.2018 | bestyrelsesmedlem |