Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: Henrik Schultz-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-08 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Legale ejere: CAVEMAN ApS, SCHULTZ-PEDERSEN ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Navne: MARKANT HOLDING, KOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Reelle ejere: Nick Joen Peter Koberg Højgaard Christiansen, Henrik Schultz-Pedersen (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Stiftere: SCHULTZ-PEDERSEN ApS, COSMOS ApS, CAVEMAN ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: MARKANT REKLAMEBUREAU A/S. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2011-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Ibsvej 2 ApS. (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ibsvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-10-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2014-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2014-01-06 tilføjes Vedtægter: 2014-01-06 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2013-05-31 tilføjes Legale ejere: CAVEMAN ApS, SCHULTZ-PEDERSEN ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2013-04-15 tilføjes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2013-04-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Direktion: Henrik Schultz-Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2012-07-10 fjernes Direktion: Keld Rørmose (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibsvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2011-12-08 tilføjes Direktion: Keld Rørmose (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-08 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2011-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Navne: MARKANT HOLDING, KOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Reelle ejere: Nick Joen Peter Koberg Højgaard Christiansen, Henrik Schultz-Pedersen (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Stiftere: SCHULTZ-PEDERSEN ApS, COSMOS ApS, CAVEMAN ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-29)