Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Bak Korsgaard | 12.08.2024 | direktør |
Magne Solberg | 27.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vidar André Løken | 24.04.2024 | 12.08.2024 | direktør |
Aleksander Bjaaland | 05.09.2023 | 27.05.2024 | adm. dir |
Mathias Gadegaard Andersen | 05.09.2023 | 24.04.2024 | direktør |
Frank Kragelund Hansen | 28.08.2019 | 05.09.2023 | direktør |
Brian Sørensen | 01.03.2017 | 28.08.2019 | direktør |
Lars Sørensen | 22.03.2012 | 01.03.2017 | direktør |
Max Gersvang Sørensen | 30.11.2011 | 22.03.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Magne Solberg | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Moyell Juul | 24.04.2024 | formand |
Henrik Hansen | 05.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aleksander Bjaaland | 05.09.2023 | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Tomren | 05.09.2023 | 24.04.2024 | formand |