Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TERMINALEN ESBJERG A/S. (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TERMINALEN ROSKILDEVEJ A/S. (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TERMINALEN AARHUS A/S. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TERMINALEN TAASTRUP A/S. (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2012-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Terminalen A/S. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2013-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Handelsselskabet af 1. januar 2017 A/S. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2013-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: TERMINALEN ODENSE S A/S. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2015-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: British MotorGroup A/S. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2016-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TERMINALEN TAASTRUP A/S. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2022-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Terminalen Amager A/S. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Bestyrelse: Søren Vinderslev (formand) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Direktion: Mads Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-09 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Legale ejere: NCG RETAIL A/S (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Navne: TERMINALEN A/S (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Reelle ejere: Birthe Marianne Christiansen, Camilla Avlbjerg Christiansen, Carina Avlbjerg Christiansen, Camilla Avlbjerg Christiansen, Carina Avlbjerg Christiansen, Birthe Marianne Christiansen (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Stiftere: NCG RETAIL A/S (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 tilføjes Vedtægter: 2023-01-18 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 fjernes Bestyrelse: Jens Bisgaard Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2021-08-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Bisgaard Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-08-23 fjernes Bestyrelse: Jan Stærmose-Enke (formand) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-22 fjernes Bestyrelse: Søren Vinderslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Direktion: Mads Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Niels Vrist Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 tilføjes Vedtægter: 2021-08-23 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 tilføjes Reelle ejere: Camilla Avlbjerg Christiansen, Carina Avlbjerg Christiansen, Birthe Marianne Christiansen (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2019-06-27 fjernes Reelle ejere: Birthe Marianne Christiansen, Camilla Avlbjerg Christiansen, Carina Avlbjerg Christiansen (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Bestyrelse: Søren Vinderslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-04-03 fjernes Bestyrelse: Erik Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-01-02 tilføjes Bestyrelse: Erik Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-01-02 fjernes Bestyrelse: Claus Bjerring Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Niels Vrist Bertelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-02 tilføjes Direktion: Niels Vrist Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-01-02 fjernes Direktion: Claus Bjerring Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-06 tilføjes Bestyrelse: Claus Bjerring Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-04-06 fjernes Bestyrelse: Birthe Marianne Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2016-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-01 tilføjes Direktion: Claus Bjerring Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-08-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Korgaard Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-31 fjernes Direktion: Peter Milbregt (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2016-05-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den adm direktør I forening med bestyrelsesformanden eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-27 tilføjes Vedtægter: 2016-04-27 (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-15 tilføjes Bestyrelse: Thomas Korgaard Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-09-15 tilføjes Direktion: Peter Milbregt (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-31 fjernes Direktion: Thomas Korgaard Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-03-28 tilføjes Bestyrelse: Birthe Marianne Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-28 fjernes Bestyrelse: Anders Buchwald Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-06 tilføjes Bestyrelse: Jan Stærmose-Enke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-06 fjernes Bestyrelse: Birthe Marianne Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-18 tilføjes Bestyrelse: Anders Buchwald Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Direktion: Thomas Korgaard Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 fjernes Direktion: Niels Vrist Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2011-12-09 tilføjes Bestyrelse: Birthe Marianne Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-09 tilføjes Direktion: Niels Vrist Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og håndværk, specielt indenfor autobranchen, finansiering samt andet dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet formål. (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-09 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Legale ejere: NCG RETAIL A/S (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Navne: TERMINALEN A/S (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Reelle ejere: Birthe Marianne Christiansen, Camilla Avlbjerg Christiansen, Carina Avlbjerg Christiansen, Birthe Marianne Christiansen, Camilla Avlbjerg Christiansen, Carina Avlbjerg Christiansen (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Stiftere: NCG RETAIL A/S (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2011-12-09 tilføjes Vedtægter: 2011-12-09 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2011-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2011-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-21)