Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2018-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 122, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-12 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Legale ejere: BWR Invest ApS, SEIDENFADEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Navne: Holdingselskabet af 26. juni 2015 ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Stiftere: Kristian Raunkjær ApS, ESPLANADEN 4 ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 122, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 122, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-04)
Den 2015-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-04)
Den 2015-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-09-03 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-07-15 fjernes Direktion: Thomas Torben Dam (direktør) (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 26. juni 2015 ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-06-29 fjernes Navne: ACAIACAI ApS (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Vedtægter: 2015-06-30 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-06-29 tilføjes Vedtægter: 2015-06-29 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-06-29 tilføjes Direktion: Thomas Torben Dam (direktør) (offentliggjort 2015-07-15)
Den 2015-06-29 fjernes Direktion: Daniel Christian Pinholt Seidenfaden (direktion) (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 fjernes Bestyrelse: Daniel Christian Pinholt Seidenfaden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-05 tilføjes Bestyrelse: Lars Pries Stoltze (formand) (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 122, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2015-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindgreens Allé 20, st., 2300 København S (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-06-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-05 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-05-19 tilføjes Bestyrelse: Daniel Christian Pinholt Seidenfaden (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-05-19 fjernes Bestyrelse: Viktor Breckling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-05-18 fjernes Bestyrelse: Daniel Christian Pinholt Seidenfaden (formand) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-05-19 tilføjes Vedtægter: 2015-05-19 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-05-19 fjernes Direktion: Kristian Haahr-Raunkjær (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-05-15 tilføjes Legale ejere: BWR Invest ApS, SEIDENFADEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af acai, herunder finansiel virksomhed samt ejerskab af andre virksomheder. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2014-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-05-31 tilføjes Vedtægter: 2014-05-31 (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-30 tilføjes Bestyrelse: Christian Paul Clarke Spangsberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-01-13 tilføjes Bestyrelse: Daniel Christian Pinholt Seidenfaden (formand) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-01-13 tilføjes Direktion: Kristian Haahr-Raunkjær (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 232.900,00 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2014-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2014-01-13 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-13 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindgreens Allé 20, st., 2300 København S (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 4, 1., 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 4, 1., 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 tilføjes Direktion: Daniel Christian Pinholt Seidenfaden (direktion) (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2011-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2011-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-12 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2011-12-12 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2011-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 198.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 tilføjes Navne: ACAIACAI ApS (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2011-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2011-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2011-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-12-12 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 tilføjes Stiftere: Kristian Raunkjær ApS, ESPLANADEN 4 ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2011-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2011-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Pure Life Group ApS. (offentliggjort 2015-07-02)