Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvænget 8, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-08 tilføjes Direktion: Per Deichmann Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er virksomhedsrådgivning og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2011-12-14)
Den 2011-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Legale ejere: Per Deichmann Bisgaard (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2011-12-08 tilføjes Navne: JOPE ApS (offentliggjort 2011-12-11)
Den 2011-12-08 tilføjes Reelle ejere: Per Deichmann Bisgaard (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2011-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Stiftere: Per Deichmann Bisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Vedtægter: 2011-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-11)
Den 2011-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)