Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holsteinsgade 12, 1. 3., 8300 Odder (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Røddalsminde 84, 8300 Odder (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2014-10-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Semantix A/S. (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Britta Aagaard, Emmely Mandix Aagaard, Felix Mandix Aagaard (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Britta Aagaard, Emmely Mandix Aagaard, Felix Mandix Aagaard (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: Britta Aagaard (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-10-31 fjernes Reelle ejere: Britta Aagaard (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2018-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2015-09-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2014-10-06 tilføjes Legale ejere: Britta Aagaard (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2014-10-06 tilføjes Reelle ejere: Britta Aagaard, Britta Aagaard (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2014-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, besidde og investere i kapitalandele i andre kapitalselskaber samt enhver virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Vedtægter: 2014-09-22 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2012-02-01 fjernes Binavne: TEXTMINDED DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røddalsminde 84, 8300 Odder (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2011-12-01 tilføjes Binavne: TEXTMINDED DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Direktion: Britta Aagaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Navne: BRITTA AAGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2011-12-01 tilføjes Stiftere: Britta Aagaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)