Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 49, 8700 Horsens (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldvejen 3, 8300 Odder (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-13 tilføjes Legale ejere: Heidi Zilmer (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-07-13 tilføjes Reelle ejere: Heidi Zilmer (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-07-13 fjernes Reelle ejere: Andreas Haugsted Blom (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-07-12 fjernes Reelle ejere: Heidi Zilmer (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-27 fjernes Legale ejere: ZILMER & NORNIR HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-11-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-11-03 tilføjes Vedtægter: 2015-11-03 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-11-03 fjernes Revisor: A4 REVISION ApS (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med indretning og udsmykning af fast ejendom og produktion og salg af tapeter og lignende virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Navne: ZILMERS ApS (offentliggjort 2013-05-28)
Den 2013-05-14 fjernes Navne: NORNIR & ZILMER ApS (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Vedtægter: 2013-05-15 (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldvejen 3, 8300 Odder (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2011-12-09 tilføjes Direktion: Heidi Zilmer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af tapet (offentliggjort 2011-12-12)
Den 2011-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Legale ejere: ZILMER & NORNIR HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2011-12-09 tilføjes Navne: NORNIR & ZILMER ApS (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Reelle ejere: Heidi Zilmer, Andreas Haugsted Blom (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2011-12-09 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2011-12-09 tilføjes Revisor: A4 REVISION ApS (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2011-12-09 tilføjes Stiftere: ZILMER & NORNIR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)