Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 35, st., 1123 København K (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 214, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2011-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GOTHERSGADE 35 ApS. (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2012-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: ANDYS BAR ApS. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2012-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Farfars ApS. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2013-07-17 sletter virksomheden Ejerskaber: DACO 3014 ApS. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2014-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: W1 ApS. (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2014-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Aloha Beach Bar ApS. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2016-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: W1 ApS. (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2017-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GOTHERSGADE 35 ApS. (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Trykbar Kbh ApS. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bar Eventyret ApS. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 214, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 214, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-11 fjernes Revisor: SÆDDING REVISION ApS (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 214, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 214, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-07-08 tilføjes Revisor: SÆDDING REVISION ApS (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-07-08 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-26 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-11-26 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 214, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 26, st. 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Frihavnsgade 26, st. 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2011-12-01 tilføjes Direktion: Peter Worsøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og servicevirksomhed samt investering, herunder at besidde ejerandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Legale ejere: Peter Worsøe (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2011-12-01 tilføjes Navne: SALVADOR HOLDING ApS (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Worsøe (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2011-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2011-12-01 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2011-12-01 tilføjes Stiftere: Peter Worsøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Vedtægter: 2011-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)