Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Bestyrelse | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Binavne | Navne | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 tilføjes Vedtægter: 2023-12-12 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 fjernes Bestyrelse: Steffen Christian Nielsen (formand) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at rådgive om netværk og forretningsudvikling samt markedsføring. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-04 tilføjes Vedtægter: 2021-03-04 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-29 tilføjes Hjemmeside: buildingnetwork.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ml@buildingnetwork.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: okonomi@bdirect.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-11-29 fjernes Revisor: Rynord Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-15 tilføjes Binavne: Netværket Syd ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-03 tilføjes Navne: Building Network ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-02 fjernes Navne: NETVÆRKET SYD ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-03 tilføjes Vedtægter: 2017-02-03 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-09 tilføjes Bestyrelse: Steen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2016-11-09 fjernes Bestyrelse: Anders Bovall Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokhusvej 19, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Egedal 3, 1., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-14 tilføjes Vedtægter: 2015-12-14 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-07-20 tilføjes Direktion: Mickey Lund (direktør) (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-20 fjernes Direktion: Anders Bovall Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: JEANNETTE-MICKEY HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2015-06-15 fjernes Legale ejere: Anders Bovall Jensen (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2015-06-14 fjernes Legale ejere: JEANNETTE-MICKEY HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2015-06-01 tilføjes Revisor: Rynord Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-06-01 fjernes Revisor: Boye Rynord (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-06-30 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2014-07-28 tilføjes Revisor: Boye Rynord (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2014-07-28 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egedal 3, 1., 2690 Karlslunde (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2012-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 54, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: okonomi@bdirect.dk (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 54, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-08 tilføjes Bestyrelse: Anders Bovall Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-08 tilføjes Direktion: Anders Bovall Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er etablering og drift af en netværksportal til brug for virksomheder, der ønsker at øge indtjeningen ved at indgå i netværk (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2011-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2012-08-28)
Den 2011-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Legale ejere: JEANNETTE-MICKEY HOLDING ApS, Anders Bovall Jensen (offentliggjort 2016-11-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Navne: NETVÆRKET SYD ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2011-12-08 tilføjes Reelle ejere: Jeannette Hougaard Lund, Mickey Lund (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2011-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2011-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2011-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2011-12-08 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Stiftere: JEANNETTE-MICKEY HOLDING ApS, Anders Bovall Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2011-12-08 tilføjes Vedtægter: 2011-12-08 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2011-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)