Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Bibranche | Binavne | Hjemmeside | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2023-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-03 fjernes Bestyrelse: Joachim Falentin Hansen (næstformand) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-03 fjernes Direktion: Martin Malm Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-13 tilføjes Bestyrelse: Joachim Falentin Hansen (næstformand) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2021-09-13 fjernes Bestyrelse: Martin Malm Hansen (formand) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-13 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-13 tilføjes Binavne: Connie Gyldaa Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-12 fjernes Binavne: Connie Gyldaa Ejendomme Aps (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-13 tilføjes Hjemmeside: www.malmkoncernen.dk (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@malmkoncernen.dk (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Kontaktoplysninger: martin.malm@malmconsult.com (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Navne: C. G. Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-12 fjernes Navne: C.G. Ejendomme Aps (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-13 tilføjes Vedtægter: 2021-09-13 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Selskabet af 180917 ivs (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødvej 26, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: martin.malm@malmconsult.com (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-11-11 fjernes Kontaktoplysninger: joachimlondon@gmail.com (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-30 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-28 tilføjes Bestyrelse: Martin Malm Hansen (formand) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2020-09-28 tilføjes Binavne: Connie Gyldaa Ejendomme Aps (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2020-09-28 tilføjes Direktion: Martin Malm Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2020-09-28 fjernes Direktion: Joachim Falentin Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af ejendomme (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: HARALD MALM HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 fjernes Legale ejere: Ulrich Malm Invest Aps (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 tilføjes Navne: C.G. Ejendomme Aps (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2020-09-27 fjernes Navne: TJ HANSEN STRANDVEJEN ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 tilføjes Reelle ejere: Martin Malm Hansen (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 fjernes Reelle ejere: Joachim Falentin Hansen, Thomas Kivin Falentin Hansen (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-28 tilføjes Vedtægter: 2020-09-28 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødvej 26, 3400 Hillerød (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2018-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hillerødvej 26, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-09-19 tilføjes Legale ejere: Ulrich Malm Invest Aps, Selskabet af 180917 ivs (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-09-19 fjernes Legale ejere: Joachim Falentin Hansen, Thomas Kivin Falentin Hansen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-09-19 tilføjes Reelle ejere: Joachim Falentin Hansen, Thomas Kivin Falentin Hansen (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hillerødvej 26, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2016-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2016-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: joachimlondon@gmail.com (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2014-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Vedtægter: 2014-10-01 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-28 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2011-12-09 tilføjes Direktion: Joachim Falentin Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2011-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2011-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Legale ejere: Joachim Falentin Hansen, Thomas Kivin Falentin Hansen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2011-12-09 tilføjes Navne: TJ HANSEN STRANDVEJEN ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2011-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Stiftere: Thomas Kivin Falentin Hansen, Joachim Falentin Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2011-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-09)