Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Hvidhvask | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Navne | Revisor | Vedtægter | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paludan-Müllers Vej 84, 1. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 tilføjes Reelle ejere: Poul Thyregod (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-08-11 fjernes Reelle ejere: Poul Thyregod (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2020-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 tilføjes Hjemmeside: www.laros.dk (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@laros.dk (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Jørgen Rønnow (formand) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 fjernes Bestyrelse: Lars-Erik Mors Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-02 tilføjes Direktion: Poul Thyregod (direktør) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 fjernes Direktion: Lars-Erik Mors Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-02 tilføjes Legale ejere: THYREGOD INVEST ApS, BULLGOOD A/S (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 fjernes Legale ejere: CBH II ApS, AKTIESELSKABET CBH (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Navne: Phigus Ejendomme A/S (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-01 fjernes Navne: DOMIS EJENDOMME II A/S (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Reelle ejere: Poul Thyregod (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2016-12-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Vedtægter: 2016-12-02 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-28 tilføjes Legale ejere: AKTIESELSKABET CBH (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2015-07-27 fjernes Legale ejere: AKTIESELSKABET CBH, MVP HOLDING 2007 ApS (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2014-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Heibergsgade 36, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-10-20)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-04 tilføjes Bestyrelse: Ole Byriel (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-04 fjernes Bestyrelse: Per Lilholt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-10 tilføjes Bestyrelse: Per Lilholt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-10 fjernes Bestyrelse: Ole Bjørvig Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er som næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom at eje, udvikle og videresælge fast ejendom, samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2013-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2013-06-10 tilføjes Vedtægter: 2013-06-10 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2012-03-29)
Den 2012-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-04-02)
Den 2011-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heibergsgade 36, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2014-10-20)
Den 2011-12-08 tilføjes Bestyrelse: Ole Bjørvig Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-08 tilføjes Direktion: Lars-Erik Mors Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Legale ejere: AKTIESELSKABET CBH, MVP HOLDING 2007 ApS, CBH II ApS (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2011-12-08 tilføjes Navne: DOMIS EJENDOMME II A/S (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2011-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2011-12-08 tilføjes Stiftere: MVP HOLDING 2007 ApS, CBH II ApS, AKTIESELSKABET CBH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-12-08)
Den 2011-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)