Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 tilføjes Binavne: Fitnesspartner ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-07 tilføjes Navne: Fitness & Dreams Lillebælt ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-06 fjernes Navne: Fitnesspartner ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-07 tilføjes Vedtægter: 2022-09-07 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Per Hermann Jepsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: St. Sct. Hans Gade 2, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldboden 3, 2. d., 8800 Viborg (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: jeppe@dreams.nu (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: hm@loopfitness.dk (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-08-26 tilføjes Vedtægter: 2021-08-26 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2021-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldboden 3, 2. d., 8800 Viborg (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenlund 427, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Kontaktoplysninger: hm@loopfitness.dk (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-07-11 fjernes Kontaktoplysninger: fitnesskompagniet@gmail.com (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-02 tilføjes Direktion: Jeppe Wilken Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Direktion: Betina Frandsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Fitness & Dreams ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: NO MERCY HOLDING ApS, BP Invest Holding ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Per Hermann Jepsen, Jeppe Wilken Jensen, Frank Mikkelsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Hans Nikolai Frandsen, Betina Frandsen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlund 427, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 340, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-09-30 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 340, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 340, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 340, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 340, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: fitnesskompagniet@gmail.com (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2018-01-14 fjernes Kontaktoplysninger: uj@quattroclinic.dk (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grejsdalsvej 340, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 3, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Direktion: Betina Frandsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-01-12 fjernes Direktion: Uffe Christiansen Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-12 tilføjes Navne: Fitnesspartner ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2018-01-11 fjernes Navne: QUATTRO LOOP ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-01-12 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Vedtægter: 2018-01-12 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-01-12 fjernes Bestyrelse: Anja Christiansen Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: NO MERCY HOLDING ApS, BP Invest Holding ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: UJ MED HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Nikolai Frandsen, Betina Frandsen (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-01-01 fjernes Reelle ejere: Uffe Christiansen Jørgensen (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-09-30 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 3, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2012-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsvej 12, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsvej 12, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-02 tilføjes Bestyrelse: Anja Christiansen Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-02 tilføjes Direktion: Uffe Christiansen Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er service, etablering og drift af træningscenter / centre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2011-12-13)
Den 2011-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: uj@quattroclinic.dk (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2011-12-02 tilføjes Legale ejere: UJ MED HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2011-12-02 tilføjes Navne: QUATTRO LOOP ApS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2011-12-02 tilføjes Reelle ejere: Uffe Christiansen Jørgensen (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2011-12-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2011-12-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2011-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2011-12-02 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2011-12-02 tilføjes Stiftere: UJ MED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Vedtægter: 2011-12-02 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2011-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-07)
Den 2011-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)