Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-14 tilføjes Direktion: Morten Hornbæk Nissen (direktør) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-14 fjernes Direktion: Daniel Rune Christensen (direktion) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-05-14 tilføjes Reelle ejere: Anette Nielsen, Morten Hornbæk Nissen, Elisabeth Grønnegård Dybmose (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-14 fjernes Legale ejere: CILBAS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-23 tilføjes Vedtægter: 2017-09-23 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-23 fjernes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Suensonsvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-28 tilføjes Direktion: Daniel Rune Christensen (direktion) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2011-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift og administration af udlejningsejendom og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2011-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Legale ejere: CILBAS HOLDING ApS, MORTEN NISSEN HOLDING ApS, SIKKA HOLDING ApS, GRØNDYB HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2011-11-28 tilføjes Navne: DD EJENDOMME, SILKEBORG ApS (offentliggjort 2011-12-06)
Den 2011-11-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2011-11-28 tilføjes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2011-11-28 tilføjes Stiftere: SIKKA HOLDING ApS, MORTEN NISSEN HOLDING ApS, GRØNDYB HOLDING ApS, CILBAS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Vedtægter: 2011-11-28 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2011-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-06)
Den 2011-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)