Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Binavne | Vedtægter | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellekær 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-06 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Legale ejere: DenMaster ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Navne: 100%Linolie ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Reelle ejere: Dennis Lindholm (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Stiftere: DenMaster ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2022-10-01 Statstidende Dekret
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Dennis Lindholm (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-09-04 fjernes Binavne: Hallengreen Linolie ApS (offentliggjort 2021-09-05)
Den 2021-09-01 tilføjes Navne: 100%Linolie ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2021-08-31 fjernes Navne: Malerfirmaet Hallengreen ApS (offentliggjort 2021-09-05)
Den 2021-08-27 tilføjes Reelle ejere: Dennis Lindholm (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2021-08-27 fjernes Reelle ejere: Susanne Hallengreen (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-26 fjernes Reelle ejere: Dennis Lindholm (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-27 fjernes Direktion: Susanne Hallengreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-01 tilføjes Binavne: Hallengreen Linolie ApS (offentliggjort 2021-09-05)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-31 fjernes Binavne: Malerfirmaet Hallengreen ApS (offentliggjort 2020-08-01)
Den 2020-07-30 tilføjes Navne: Malerfirmaet Hallengreen ApS (offentliggjort 2021-09-05)
Den 2020-07-29 fjernes Navne: Schønemann & Co ApS (offentliggjort 2020-08-01)
Den 2020-07-30 tilføjes Vedtægter: 2020-07-30 (offentliggjort 2021-09-05)
Den 2019-12-22 tilføjes Binavne: Malerfirmaet Hallengreen ApS (offentliggjort 2020-08-01)
Den 2019-12-01 tilføjes Navne: Schønemann & Co ApS (offentliggjort 2020-08-01)
Den 2019-12-01 tilføjes Vedtægter: 2019-12-01 (offentliggjort 2020-08-01)
Den 2019-11-30 fjernes Navne: MALERFIRMAET HALLENGREEN ApS (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellekær 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2014-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 3, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med markedsføring, handel herunder særligt malervirksomhed og detailhandel med maling og hermed relaterede varer, service, investering samt i øvrigt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Selskabets virksomhed kan udøves dels direkte og dels gennem anbringelse af kapital i andre virksomheder. (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2014-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2014-03-15 tilføjes Vedtægter: 2014-03-15 (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2014-03-13 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Morten Schneider (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-14 tilføjes Legale ejere: DenMaster ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2011-12-14 tilføjes Reelle ejere: Dennis Lindholm, Susanne Hallengreen (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2011-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 3, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2011-12-06 tilføjes Direktion: Susanne Hallengreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2011-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-06 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2011-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2011-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2011-12-06 tilføjes Navne: MALERFIRMAET HALLENGREEN ApS (offentliggjort 2019-12-22)
Den 2011-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2011-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2011-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2011-12-06 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Morten Schneider (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 tilføjes Stiftere: DenMaster ApS (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2011-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2011-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)