Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Navne: Stampe Business Consult ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-10 fjernes Navne: SOS 5010 ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 43, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 43, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 43, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2017-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 6, 2300 København S (offentliggjort 2017-04-17)
Den 2017-04-17 tilføjes Kontaktoplysninger: sostampe@sosta.dk (offentliggjort 2017-04-17)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-11-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-04-29 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-04-19 tilføjes Direktion: Søren Stampe (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-02-03 fjernes Direktion: Søren Stampe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2016-01-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-10-29 tilføjes Vedtægter: 2015-10-29 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2015-10-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, industri og investering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-26 tilføjes Navne: SOS 5010 ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2015-06-25 fjernes Navne: SOS 5010 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-26 tilføjes Vedtægter: 2015-06-26 (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 6, 2300 København S (offentliggjort 2017-04-17)
Den 2011-12-05 tilføjes Direktion: Søren Stampe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og udøve virksomhed forbundet hermed. (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Legale ejere: Søren Stampe (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-12-05 tilføjes Navne: SOS 5010 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Reelle ejere: Søren Stampe (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2011-12-05 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2011-12-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2011-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Vedtægter: 2011-12-05 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-05)
Den 2011-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-03)