Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lone Møller Olsen(virk.: 19) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lone Møller Olsen | 08.07.2016 | Niels Ebbesens Vej 17, 1911 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
LMO 5265 ApS | 34075166 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.11.2019 | 3,88 (km) | Weidekampsgade 6, 2300 København S | Niels Ebbesens Vej 17, 1911 Frederiksberg C |
LMO 5265 ApS. |
Sidst opdateret den 10.01.2012 og angivet som gældende fra 01.01.2012 (4644 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LM Nordøstfyn | 37805076 |
LMN SOLINVEST ApS | 34895422 |
LMN Trading v/Michael Billeskov Nissen | 33620594 |
LM NYKØBING F. ApS | 28849737 |
LMO 5265 ApS | 34075166 |
LMOconsult ApS | 40478175 |
LMO Erhvervsrevision A/S | 36563877 |
LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab | 36563877 |
LM Office v/Linda Mikkelsen | 26433878 |
LMO HOLDING | 29824320 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lone Møller Olsen(virk.: 19) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pct. | 68 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lone Møller Olsen(virk.: 19) Direktionen, Legale ejere, Reelle ejere | 11 | 1 | 1 | 7 |
Pct. | 55 % | 5 % | 5 % | 35 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |