Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-23 tilføjes Direktion: Robert Herman Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 fjernes Direktion: Stefan Hammer (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-01-13 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-15 tilføjes Bestyrelse: Robert Herman Andersen (formand) (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-15 tilføjes Direktion: Stefan Hammer (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2015-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-10-23 fjernes Bestyrelse: Stefan Hammer (formand) (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-10-23 fjernes Direktion: Stefan Hammer (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2011-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2011-12-06)
Den 2011-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: stefan@ros-isolering.dk (offentliggjort 2011-12-06)
Den 2011-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kibshavevej 19, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Bestyrelse: Stefan Hammer (formand) (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2011-11-29 tilføjes Direktion: Stefan Hammer (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2011-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med isolering af hulmure etageadskillelser lofter og krybekældre og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2011-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Legale ejere: Stefan Hammer, Robert Herman Andersen (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2011-11-29 tilføjes Navne: ROS-ISOLERING ApS (offentliggjort 2011-12-05)
Den 2011-11-29 tilføjes Reelle ejere: Robert Herman Andersen (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2011-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Stiftere: Stefan Hammer, Robert Herman Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Stefan Hammer og Robert Herman Andersen (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2011-11-29 tilføjes Vedtægter: 2011-11-29 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2011-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-05)
Den 2011-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-23)