Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sahara 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-05 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-24 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-24 fjernes Navne: LØVENBORG A/S (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-24 fjernes Stiftere: WESTCOAST HOLDING ApS, TJØRNELUND HOLDING ApS, SAHARA 4 ApS, LØVENBORG HOLDING ApS, GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S, DUNK INVEST ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-11-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2013-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 fjernes Bestyrelse: Knud Dürr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-06-12 fjernes Direktion: Jan Abel Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-06-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-04-04 tilføjes Direktion: Jan Abel Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-04-04 fjernes Direktion: Dennis Løvenborg Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-12 fjernes Bestyrelse: Jens Thorkild Hundsbæk-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-14 tilføjes Bestyrelse: Jens Thorkild Hundsbæk-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Bestyrelse: Jens Grønbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-07 tilføjes Bestyrelse: Leif Tjørnelund Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-12-05 tilføjes Bestyrelse: Jens Grønbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sahara 4, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Direktion: Dennis Løvenborg Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri og handelsvirksomhed samt anden dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-05 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Navne: LØVENBORG A/S (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-12-05 tilføjes Stiftere: WESTCOAST HOLDING ApS, TJØRNELUND HOLDING ApS, SAHARA 4 ApS, LØVENBORG HOLDING ApS, GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S, DUNK INVEST ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden sammen med direktionen. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-12-05 tilføjes Vedtægter: 2011-12-05 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2011-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)