Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Kapitaldelvist |
Den 2014-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SFK FOOD A/S. (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 55, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-28 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Legale ejere: Solina Belgium SA/NV (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Navne: HOLDING SOLINA DENMARK ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Stiftere: ODIN INVESTMENT II K/S, ODIN EQUITY PARTNERS II K/S (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 55, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 55, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 55, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 55, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-11-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2021-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2021-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-18 fjernes Direktion: Bertand Vaz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 tilføjes Direktion: Adam Paul Jones (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-04-28 fjernes Direktion: Morten Hellesen (direktør) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-08 fjernes Direktion: Laurent Weber (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Direktion: Dorte Munch-Nielsen Sønderup (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2019-04-30 fjernes Direktion: Casper Leganger Juul Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 tilføjes Direktion: Morten Hellesen (direktør) (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-05-26 fjernes Direktion: Eric Henri Jacques Terré (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 14.061.995,00 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2015-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2015-12-17 tilføjes Vedtægter: 2015-12-17 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2015-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-10-06 tilføjes Vedtægter: 2015-10-06 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-09-30 tilføjes Legale ejere: Solina Belgium SA/NV (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2015-09-29 fjernes Legale ejere: Solina Belgium SA/NV, KKD-HOLSTEBRO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-08-05 tilføjes Direktion: Casper Leganger Juul Sørensen (direktør) (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2015-08-05 fjernes Direktion: Kjeld Kronborg Danielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 55, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2014-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Avderødvej 27, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Kjeld Kronborg Danielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 fjernes Direktion: Jacob Østergaard Bergenholtz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: Solina Belgium SA/NV, KKD-HOLSTEBRO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2014-10-01 tilføjes Navne: HOLDING SOLINA DENMARK ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2014-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktionsmedlemmer i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2014-10-01 tilføjes Vedtægter: 2014-10-01 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 27.061.995,00 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2014-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2014-09-30 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 28. NOVEMBER 2011 (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-01-01 fjernes Direktion: Erik Koch Boyter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 20.080.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avderødvej 27, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2011-11-28 tilføjes Direktion: Erik Koch Boyter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2011-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-28 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2011-11-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2011-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 28. NOVEMBER 2011 (offentliggjort 2014-10-02)
Den 2011-11-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2011-11-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2011-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2011-11-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2011-11-28 tilføjes Stiftere: ODIN INVESTMENT II K/S, ODIN EQUITY PARTNERS II K/S (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2011-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2011-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)