Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BF BER DENMARK 03 K/S. (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i danske selskaber ejet af BERF Luxco I S.à r.l. henholdsvis Catella Real Estate AG på vegne af ejendomsfonden Catella European Residential (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-08-16 tilføjes Vedtægter: 2023-08-16 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 211.283,00 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-10 tilføjes Vedtægter: 2023-02-10 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-26 tilføjes Direktion: John Krøger (direktør) (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-07-08 fjernes Direktion: Viktoria Charlotte Margarete Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 111.283,00 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-04-04 tilføjes Vedtægter: 2019-04-04 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Viktoria Charlotte Margarete Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2018-05-01 fjernes Direktion: Kerstin Lauerbach (direktør) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 fjernes Direktion: Michiel Dubois (direktør) (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 tilføjes Direktion: Jan van Beek (direktør) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-22 fjernes Direktion: Paulus Alphonsus van der Kuil (direktør) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-05 tilføjes Direktion: Kerstin Lauerbach (direktør) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2016-04-05 fjernes Direktion: Markus Robert Süss (direktør) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Direktion: Paulus Alphonsus van der Kuil (direktør) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-09-30 fjernes Direktion: Xavier Christian Jean-Marie Jongen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-24 tilføjes Direktion: Markus Robert Süss (direktør) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2015-08-24 fjernes Direktion: Arno Hagemans (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-26 tilføjes Direktion: Michael Keune (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-26 fjernes Direktion: Claudia Gerber (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-28 tilføjes Direktion: Claudia Gerber (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i BF BER DENMARK 01 K/S. (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2013-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 tilføjes Vedtægter: 2013-09-26 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2013-04-01 fjernes Direktion: Paulus Alphonsus van der Kuil (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-29 tilføjes Direktion: Arno Hagemans (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-29 fjernes Direktion: Michael Keune (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meldahlsgade 5, 1613 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-02 tilføjes Direktion: Michael Keune (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2011-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2011-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Legale ejere: BERF Luxco I S.à.r.l (offentliggjort 2018-10-26)
Den 2011-12-02 tilføjes Navne: BF BER DENMARK 02 ApS (offentliggjort 2011-12-02)
Den 2011-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-12-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Stiftere: BERF Luxco I S.à.r.l. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-02)
Den 2011-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)