Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-25 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Legale ejere: PROJEKTUS ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET SCT. HELENEVEJ ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Reelle ejere: Ulrik Byg Stengaard (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Stiftere: PROJEKTUS ApS, OMJ INNOVATION HOLDING A/S (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-02-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Langballe 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-05-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-02 fjernes Direktion: Ulrik Byg Stengaard (direktion) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-30 tilføjes Legale ejere: PROJEKTUS ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-04-30 fjernes Legale ejere: OMJ INNOVATION HOLDING A/S (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-29 fjernes Legale ejere: PROJEKTUS ApS (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-04-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-04-30 fjernes Bestyrelse: Michael Bach Jensen (formand) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Direktion: Ole Mortensen (direktion) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-30 fjernes Reelle ejere: Ole Mortensen (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langballe 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2011-11-25 tilføjes Bestyrelse: Michael Bach Jensen (formand) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2011-11-25 tilføjes Direktion: Ole Mortensen (direktion) (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2011-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, projektudvikling og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-11-25 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Legale ejere: PROJEKTUS ApS, OMJ INNOVATION HOLDING A/S (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2011-11-25 tilføjes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET SCT. HELENEVEJ ApS (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Reelle ejere: Ole Mortensen, Ulrik Byg Stengaard (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2011-11-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 tilføjes Stiftere: PROJEKTUS ApS, OMJ INNOVATION HOLDING A/S (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de 2 direktører, bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2011-11-25 tilføjes Vedtægter: 2011-11-25 (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2011-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2011-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-03)