Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Sø Bendixen | 20.04.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Nordal Clausen | 29.11.2011 | 20.04.2012 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Lykke-Andersen | 04.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Holst Aaen | 04.12.2020 | formand |
Jakob Sø Bendixen | 17.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Højhus Jeppesen | 01.02.2019 | 04.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carl Martin Hagert | 17.08.2016 | 17.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Miguel Marroquin Segundo | 24.06.2015 | 17.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Dirk Erich Mausbeck | 27.01.2015 | 17.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Dirk Erich Mausbeck | 14.01.2015 | 06.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lind | 03.07.2014 | 04.12.2020 | formand |
Helle Østegaard Kristiansen | 03.07.2014 | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Bülow Højgaard | 03.07.2014 | 24.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Torben Nordal Clausen | 20.04.2012 | 03.07.2014 | formand |
Kim Frode Bendixen | 29.11.2011 | 03.07.2014 | bestyrelsesmedlem |