Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Liselotte Poulsen | 05.10.2021 | direktør |
Milen Glushkov | 18.03.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ivan Georgiev | 12.06.2018 | 18.03.2019 | adm. dir |
Thomas Oliver Mullan | 06.06.2016 | 12.06.2018 | direktør |
Angel Borisov Vuldzhev | 01.03.2016 | 06.06.2016 | adm. dir |
Michael Bloch | 08.03.2012 | 01.03.2016 | direktør |
Jens Christian Askjær Petersen | 08.03.2012 | 01.03.2016 | direktør |
Peter Hvarness Nielsen | 08.03.2012 | 01.03.2016 | direktør |
Anri Mois Levi | 28.11.2011 | 08.03.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Bloch | 08.03.2012 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Askjær Petersen | 08.03.2012 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hvarness Nielsen | 08.03.2012 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Angel Borisov Vuldzhev | 08.03.2012 | 01.03.2016 | formand |