Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 298, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 298, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 298, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 298, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2011-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØREN GRØN & SØN ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 298, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2021-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Udmarksvej 13, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: groen@kgos.dk (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-11-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-25 fjernes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udmarksvej 13, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2011-11-16 tilføjes Direktion: Christian Lundsgaard Grøn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed, herunder holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2011-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Legale ejere: Christian Lundsgaard Grøn (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2011-11-16 tilføjes Navne: CHRISTIAN GRØN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-29)
Den 2011-11-16 tilføjes Reelle ejere: Christian Lundsgaard Grøn (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2011-11-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Regnskabs år: --07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Stiftere: Christian Lundsgaard Grøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Vedtægter: 2011-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-11-29)
Den 2011-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)